Entreprise : PARC ER MOTTENEU - SIREN 483 694 865
Identité
Dénomination
PARC ER MOTTENEU
SIREN (siège)
483 694 865
Date d'immatriculation au RNE
18/08/2005
Début d’activité
01/07/2005
Date de fin de la personne morale
17/08/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété- gestion - exploitation par bail - location - opérations financières , mobilières ou immobilières de caractère purement civil ou se rattachant à l'objet social.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital minimum
1000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU TRESTALE 56190 LA TRINITE-SURZUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
rue du Trestale
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIAND YVES , MARCEL , JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
La Trinite Surzur
Nom, Prénom(s)
BRIAND LAURENCE , MONIQUE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Sulniac
Nom, Prénom(s)
BRIAND CHRISTOPHE , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Sulniac
Nom, Prénom(s)
SAPART PASCAL , MICHEL , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Sulniac
Nom, Prénom(s)
SAPART ALEXANDRA , SOPHIA , MARIE , PASCALE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1999
Commune de résidence
Sulniac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48369486500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété- gestion - exploitation par bail - location - opérations financières , mobilières ou immobilières de caractère purement civil ou se rattachant à l'objet social.
Autres Activités
Propriété- gestion - exploitation par bail - location - opérations financières , mobilières ou immobilières de caractère purement civil ou se rattachant à l'objet social.
Adresse
4 RUE DU TRESTALE
56190 , LA TRINITE-SURZUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
rue du Trestale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4968
Date d'ajout
18/06/2019
Description
Modification dans l'intitulé de l'adresse du siège et de l'établissement principal à compter du 20/04/2019 : Ancienne adresse : Parc er Mottenneu rue du Trestale 56190 La Trinite Surzur Nouvelle adresse : 4 rue du Trestale 56190 La Trinite Surzur Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/04/2019 : Modifié : BRIAND, Yves, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant route de Kerfeguan - le Monteno 56190 La Trinite Surzur Modifié : SAPART Pascal, Associé indéfiniment responsable, demeurant 100 les Hauts de Keravello 56250 Sulniac Modifié : BRIAND Laurence, Associée indéfiniment responsable, demeurant 100 les Hauts de Keravello 56250 Sulniac Modifié : SAPART Alexandra, Associée indéfiniment responsable, demeurant 100 les Hauts de Keravello 56250 Sulniac Modifié : BRIAND Christophe, Associé indéfiniment responsable, demeurant 100 les Hauts de Keravello 56250 Sulniac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1130
Date d'ajout
04/03/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/08/2006 : Modifié : nouveau domicile de Mr BRIAND Yves Marcel Jean-François, GÉRANT ASSOCIÉ : 4 rue du Trestale, 56190 LA TRINITE SURZUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL MINIMUM : 300 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).