Entreprise : MECENE LAND - SIREN 483 648 309
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2019)
Dénomination
MECENE LAND
SIREN (siège)
483 648 309
Date d'immatriculation au RNE
30/01/2008
Fermeture de l'établissement - 48364830900027
- Date d'effet de la fermeture : 17/12/2018
Fermeture de l'établissement - 48364830900019
- Date d'effet de la fermeture : 21/12/2007
Date de fin de la personne morale
29/01/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
52 RUE DOCTEUR COUSTURE 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLAIN JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2013
Siret
48364830900027
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
conseil en investissement et en gestion d'entreprise
Adresse
52 RUE 52 Rue du Docteur Cousture
76600 , Le Havre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/07/2005
Siret
48364830900019
Code APE
741J
Adresse
9 RUE ALBERT SAMAIN
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/000231
Date d'ajout
09/01/2019
Description
Radiation en date du 09/01/2019 - Clôture des opérations de liquidation 17/12/2018 (Assemblée générale en date du 17/12/2018).l'informateur d'eu du 11/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/004239
Date d'ajout
20/08/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/06/2018 - Siège de la liquidation : 22 Boulevard Du Président Felix Faure 76310 SAINTE-ADRESSE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Affiches de Normandie du 08/08/2018
Numéro d'observation
F15/004819
Date d'ajout
03/11/2015
Description
Transformation de la société à compter du 30/09/2015 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) actes déposés le 03/11/2015 - havre presse du 08/10/2015
Numéro d'observation
F14/002410
Date d'ajout
11/06/2014
Description
Mise en activité de la société à compter du 01/01/2013 Adresse de l'établissement : 52 rue du Docteur Cousture 76600 Le Havre activité : conseil en investissement et en gestion d'entreprise
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt des actes constitutifs : GTC VERSAILLES le 25 Août 2005 Journal de constitution : Le Courrier de Mantes du 27 Juillet 2005 Journal du transfert : Le Courrier des Yvelines du 09/01/2008 Société déjà constituée a transféré son siège social du 9 rue Albert Samain 78000 Versailles au 52 rue du Docteur Cousture 76600 Le Havre à compter du 21/12/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).