Entreprise : SCI PAPILLON - SIREN 483 605 580
Identité
Dénomination
SCI PAPILLON
SIREN (siège)
483 605 580
Date d'immatriculation au RNE
29/07/2005
Date de fin de la personne morale
28/07/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU BOIS CHALAND 91090 LISSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESMEZ LAURENT , HENRI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Soisy-sur-Seine
Dénomination
LAUBEN ENERGIES
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lisses
Dénomination
L.C.M.
Qualité
Autre
Commune de résidence
Lisses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/05/2005
Siret
48360558000016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété administration et exploitation de tous immeubles, locaux commerciaux, bâtiments industriels et terrains
Adresse
1 RUE 1 Rue du Bois Chaland
91090 , Lisses - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25844
Date d'ajout
05/10/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25844
Date d'ajout
05/10/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 02/10/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Souchon Alain-François . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 02/10/2020
Numéro d'observation
59542
Date d'ajout
16/11/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Evry rendue le 16/11/2015 nommant Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
3427
Date d'ajout
20/07/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 20/07/2009 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2009J00558 , date de cessation des paiements le 08/07/2009 , désigne juge commissaire M. Amiramesa , juge commissaire suppléant M. Peiger , liquidateur Me Du Buit 5 Boulevard de l'Europe 91050 Évry Cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 16 Mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).