Entreprise : SAINT VICTORET - SIREN 483 605 135
Identité
Dénomination
SAINT VICTORET
SIREN (siège)
483 605 135
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2005
Début d’activité
08/06/2005
Date de fin de la personne morale
04/08/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration, gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
12 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLOT LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Puteaux Cedex
Dénomination
IMMOBILIERE DE SANTE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Pessac CEDEX
Dénomination
NIORT 94
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Puteaux CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/2005
Siret
48360513500035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, administration, gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
12 RUE JEAN JAURES
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/2005
Siret
48360513500027
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
96 RUE PORTA
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/06/2005
Siret
48360513500019
Code APE
702A
Adresse
94 AV DU GENERAL DE GAULLE
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3808
Date d'ajout
20/12/2017
Description
Radiation du RCS le 20/12/2017 avec effet au 28/11/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39032
Date d'ajout
19/12/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
2461
Date d'ajout
16/09/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2013 : Nouveau : LE MASNE Yves, François, Marie, Gérant Nouveau : NIORT 94 (SARL), Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
567
Date d'ajout
02/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/12/2009 : Partant : DEMAURY Viviane, Gérant non associé Nouveau : FERRARA Sauveur, Gérant(e)
Numéro d'observation
300
Date d'ajout
30/01/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 03/12/2007 : Partant : FERRARA Sauveur, Associé Société Civile Partant : SARL DMS, Associé Société Civile Nouveau : SARL SANTE ACTIONS, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).