Entreprise : SCI CVPR - SIREN 483 605 077
Identité
(Entreprise radiée le 01/04/2022)
Dénomination
SCI CVPR
SIREN (siège)
483 605 077
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2005
Date de fin de la personne morale
01/08/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
75 B RTE D AUXERRE 10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIRAND CATHERINE , VALERIE
Nom d'usage
LEDOUBLE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Saint-André-les-Vergers
Nom, Prénom(s)
KUJAWA PHILIPPE , REGIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
LAINES AUX BOIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2005
Siret
48360507700013
Code APE
702C
Adresse
43 RUE ADOLPHE THIERS
10120 , SAINT-ANDRE-LES-VERGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/08/2005
Siret
48360507700021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT, LA PROPRIETE OU LA MISE EN VALEUR , LA TRANSFORMATION, LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT, L'ADMINISTRATION ET LA LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, DE TOUS BIENS ET DROITS POUVANT CONSTITUER L'ACCESSOIRE...
Adresse
75 B RTE 75 BIS ROUTE D'AUXERRE
10120 , ST ANDRE LES VERGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3175
Date d'ajout
01/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/04/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : LEDOUBLE né(e) DIRAND CATHERINE VALERIE, siège de la liquidation : 34 Rue Antoine de Saint-Exupery 10120 Saint-André-les-Vergers, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine paru le 16/02/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).