Entreprise : J D AI ENVIRONNEMENT - SIREN 483 593 364
Identité
Dénomination
J D AI ENVIRONNEMENT
SIREN (siège)
483 593 364
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2005
Date de fin de la personne morale
04/08/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
12 RUE ANDRE CITROEN 31130 BALMA FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PUCELLE PHILIPPE , CLAUDE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Vigoulet-Auzil
Nom, Prénom(s)
HUSSON PIERRE-JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/05/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
29/07/2005
Siret
48359336400019
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE AU PROFIT DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
Adresse
12 RUE 12 Rue André Citroën
31130 , Balma - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/009287
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Par ordonnance en date du 1er avril 2015, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a remplacé Me Olivier BENOIT dans ses fonctions de liquidateur par la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Olivier BENOIT, 17 rue de Metz 31000 Toulouse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F09/011633
Date d'ajout
19/05/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 19/05/2009 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître BENOIT 17 RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7
Numéro d'observation
F09/007952
Date d'ajout
31/03/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 31/03/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BLATCHÉ Antoine, Mandataire judiciaire : Maître BENOIT 17 RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me BARON 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/07/2008
Numéro d'observation
9608
Date d'ajout
16/05/2006
Description
Nomination de co-gérant(s) NOMINATION EN QUALITE DE CO-GERANT DE MR PIERRE-JEAN HUSSON EN REMPLACEMENT DE MR GILLES LAGARDERE, DEMISSIONNAIRE. (PV AGE DU 01.04.06). Date d'effet: 01/04/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).