Entreprise : BAGHENHIR - SIREN 483 584 827
Identité
Dénomination
BAGHENHIR
SIREN (siège)
483 584 827
Date d'immatriculation au RNE
08/08/2005
Début d’activité
01/04/2018
Date de fin de la personne morale
07/08/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1 RUE WOLFGANG AMADEUS MOZART 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEGAN YVES , PIERRE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
BRUNEAU CHRISTOPHE , FRANCOIS-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Ploeren
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2018
Siret
48358482700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE WOLFGANG AMADEUS MOZART
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/2005
Siret
48358482700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
57 RUE GEORGES CLEMENCEAU
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
829
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/04/2018 : Ancienne adresse : 57 RUE GEORGES CLEMENCEAU 56000 VANNES Nouvelle adresse : 1 rue Wolfgang Amadeus Mozart 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2018 : Modifié : GUEGAN Yves, Pierre, Marie, Gérant, Associé, demeurant 2 rue de Vendée 56000 Vannes Modifié : BRUNEAU Christophe François-Marie, Gérant, Associé, demeurant 16 allée Yves Nicolazic 56880 Ploeren
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).