Entreprise : LA SCIERIE - SIREN 483 583 993
Identité
Dénomination
LA SCIERIE
SIREN (siège)
483 583 993
Date d'immatriculation au RNE
16/08/2005
Début d’activité
18/06/2018
Date de fin de la personne morale
15/08/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la location de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
540000 EUR
Adresse du siège
6 PL DOCTEUR LEON MARTIN 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAGALLIER BRIGITTE , MICHELE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
DESVIGNES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
DESVIGNES PIERRE , MARIE , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
DESVIGNES PIERRE-MARIE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
DESVIGNES GUILLAUME , PIERRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1987
Commune de résidence
Le Gua
Nom, Prénom(s)
DESVIGNES MARINE , BRIGITTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
Chapareillan
Nom, Prénom(s)
DESVIGNES BENOIT , MARIUS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1993
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
DESVIGNES REMI , BERNARD-HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Ax Den Haag
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/06/2018
Siret
48358399300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la location de tous biens et droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
6 PL DOCTEUR LEON MARTIN
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/2005
Siret
48358399300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
62 ALL FRANCOIS VILLON
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/01/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 6 Place Docteur Léon Martin 38000 Grenoble RCS GRENOBLE 2018 D 1223 LE 18-06-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/020331
Date d'ajout
31/12/2018
Description
Transfert du principal établissement au 6 Place Docteur Léon Martin 38000 GRENOBLE à compter du 18/06/2018
Numéro d'observation
F18/020331
Date d'ajout
31/12/2018
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 62 Allée François Villon 45160 OLIVET (Greffe du Tribunal de Commerce de GTC Orléans) Nouveau siège social : 6 Place Docteur Léon Martin 38000 GRENOBLE à compter du 18/06/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).