Entreprise : EDITORIA - SIREN 483 581 872
Identité
Dénomination
EDITORIA
SIREN (siège)
483 581 872
Date d'immatriculation au RNE
25/03/2009
Début d’activité
01/07/2005
Date de fin de la personne morale
24/03/2104
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
COMMUNICATION ECRITE, CONCEPTION ET REALISATION DE JOURNAUX, REGIE PUBLICITAIRE.
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
44100 EUR
Adresse du siège
27 RUE HENRI KLEYNHOFF 94250 GENTILLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENTOT ERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MERCIER FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET LRD & ASSOCIES SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vanves
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48358187200023
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
COMMUNICATION ECRITE, CONCEPTION ET REALISATION DE JOURNAUX, REGIE PUBLICITAIRE.
Adresse
27 RUE HENRI KLEYNHOFF
94250 , GENTILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48358187200015
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Activité principale
Édition de revues et périodiques
Adresse
53 AV DES GOBELINS
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1766
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
398
Date d'ajout
11/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 10/10/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Jsa
Numéro d'observation
28999
Date d'ajout
24/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 24/07/2013 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2013J00598 , date de cessation des paiements le 24/01/2012 , désigne liquidateur Selarl Gauthier-Sohm 42 ter Rue Rabelais 94100 Saint-Maur-des-Fossés , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
8026
Date d'ajout
25/03/2009
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).