Entreprise : LES SEPT MERCENAIRES - SIREN 483 539 102
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2019)
Dénomination
LES SEPT MERCENAIRES
SIREN (siège)
483 539 102
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2005
Date de fin de la personne morale
02/08/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
171430 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA CAMBETTE 14400 BAYEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALBERTINI THOMAS , DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1982
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
BAYSSAT PIERRE , EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Bayeux
Nom, Prénom(s)
PORCHER PHILIPPE , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Guéron
Nom, Prénom(s)
TRIOMPHE ARNAUD , EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Saint-Loup-Hors
Nom, Prénom(s)
LARGIER MATHIEU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Subles
Nom, Prénom(s)
ALLAIS JEAN-PIERRE , AUGUSTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
BAYEUX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/06/2005
Siret
48353910200010
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
RUE DE LA CAMBETTE
14400 , BAYEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13710
Date d'ajout
04/12/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13435
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Dissolution à compter du 01/11/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/10/2018, liquidateur : Phillipe PORCHER, siège de la liquidation : Chemin Manoury 14400 Guéron, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand en date du 08/11/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
769
Date d'ajout
13/08/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/01/2007 : Nouveau : LARGIER Mathieu, Gérant associé. Nouveau : DELALLEAU Benoît, Gérant associé. L'Eveil de Lisieux Calvados du 16.04.2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).