Entreprise : GIE AVOCATS-VICTIMES CHARM EL CHEIK - SIREN 483 537 452
Identité
(Entreprise radiée le 17/05/2021)
Dénomination
GIE AVOCATS-VICTIMES CHARM EL CHEIK
SIREN (siège)
483 537 452
Date d'immatriculation au RNE
25/08/2005
Date de fin de la personne morale
24/08/2030
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
52 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PITRON MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ALBAREDE MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
CHABERT PATRICK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
KUPERBERG PIERRE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PICHON FREDERIC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SCHMITT OLIVIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
THIEBAUT CHANTAL
Nom d'usage
MOREL-DEVILLE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CLAUDE ARNAUD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HAMONIER FRANCK
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
VUILLEMIN FRANCIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BONDIN JEAN-PHILIPPE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAPUIS MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Forcalquier
Nom, Prénom(s)
BARRE LAURENCE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
BENAZERAH JACKY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BARATELLI OLIVIER
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LIENHARD CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
JOHANET CYRILLE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
AGRON JEAN-MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MONTIGNY GERARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Chamant
Nom, Prénom(s)
ROUX MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
MARNET-CORNUS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
MORVANT JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Vannes
Dénomination
MARTIN-CHICO BELLECAVE UMBA (ASSOCIATION D'AVOCATS)
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bordeaux
Dénomination
ARNAUD CLAUDE - NICOLAS SARKOZY
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/05/2005
Siret
48353745200011
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mettre en oeuvre l'émission de factures et l'encaissement des règlements relatifs a la gestion des intérêts des ayants-droits Devictimes de la catastrophe de Charm El cheik, ayant mandate Les avocats constituant le présent Gie, notamment auprès des ayants-droits, des assureurs ou mutuelles de protection juridique - faire toutes opérations permettant la réalisation de l'objet Qu'ilpoursuit dans les limites qu'il comporte (activité civile)
Adresse
52 BD 52 boulevard Malesherbes
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2005C000448
Date d'ajout
17/05/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-01-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2005C000442
Date d'ajout
17/05/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-01-2021 , adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).