Entreprise : GAEC DE LA PAQUERETTE - SIREN 483 524 997
Identité
Dénomination
GAEC DE LA PAQUERETTE
SIREN (siège)
483 524 997
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2005
Début d’activité
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
01/08/2055
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui et généralement toutes activités se rattachant à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les GAEC. La réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés, dans les conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LD MAISON NEUVE 24420 SAINT VINCENT SUR L'ISLE FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
STORKHORST CLEMENS , JOHANNES , MARIA
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Saint-Vincent-sur-l'Isle
Nom, Prénom(s)
SCHOUMAKERS KARIN
Nom d'usage
STORKHORST
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Saint-Vincent-sur-l'Isle
Nom, Prénom(s)
STORKHORST Paula
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1999
Commune de résidence
Savignac-les-Églises
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48352499700010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Elevage bovins lait - Transformation du lait
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD MAISON NEUVE
24420 , SAINT VINCENT SUR L'ISLE - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
3342
Date d'ajout
11/10/2006
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 07/08/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SCEARL) NOUVELLE FORME : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 07/08/2006 ANCIEN : 8000 EUR NOUVEAU : 16000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 07/10/2006 : NOUVEAU : MEIJER HENRICUS JOHANNES, GÉRANT(E) NOUVEAU : MEIJER CATHARINA ANTONIA MARIA, GÉRANT(E) CHANGEMENT DE DENOMINATION A COMPTER DU 07/08/2006 ANCIENNE : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée BONNETIE NOUVELLE : Groupement agricole d'exploitation en commun reconnu de LA PAQUERETTE
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).