Entreprise : MARIEVAL - SIREN 483 515 508
Identité
Dénomination
MARIEVAL
SIREN (siège)
483 515 508
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2014
Début d’activité
25/02/2014
Date de fin de la personne morale
27/04/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Location de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
23 RUE PAUL HEROULT 38190 VILLARD-BONNOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEYER CHRISTIAN , RENE , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Marolles-en-Brie
Nom, Prénom(s)
MEYER FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Tours
Dénomination
PUCES TECHNOLOGIES SEMICONDUCTEURS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Villard-Bonnot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/02/2014
Siret
48351550800032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de biens immobiliers.
Autres Activités
Location de biens immobiliers.
Adresse
23 RUE PAUL HEROULT
38190 , VILLARD-BONNOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/2007
Siret
48351550800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE DE BERLIN
77144 , MONTEVRAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/06/2005
Siret
48351550800016
Code APE
702C
Adresse
15 RUE DES CORDELIERS
94440 , MAROLLES-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F14/006326
Date d'ajout
28/04/2014
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 10 Rue de Berlin 77144 MONTEVRAIN (Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux) Nouveau siège social : 23 Rue Paul Héroult 38190 VILLARD-BONNOT à compter du 25/02/2014
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).