Entreprise : SCI VANEL - SIREN 483 504 544
Identité
Dénomination
SCI VANEL
SIREN (siège)
483 504 544
Date d'immatriculation au RNE
27/07/2005
Date de fin de la personne morale
26/07/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7800 EUR
Adresse du siège
38 RUE JOACHIM DU BELLAY 61100 FLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KONAK SURAHI
Nom d'usage
BAYRAK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Flers
Nom, Prénom(s)
BAYRAK ELVAN
Nom d'usage
TEKIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1987
Commune de résidence
Flers
Nom, Prénom(s)
BAYRAK SUKREN
Nom d'usage
ELKILIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Flers
Nom, Prénom(s)
BAYRAK EROL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Flers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/05/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/04/2005
Siret
48350454400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et plus spécialement: acquisition d'une parcelle de terrain à bâtir sise à Flers, lotissement du Buisson Giller, figurant au cadastre section an n° 203, d'une contenance de 5 à et 34 ça formant le lot n° 10 du lotissement du Buisson Giller et édification d'une maison à usage d'habitation sur ladite parcelle
Adresse
38 RUE JOACHIM DU BELLAY
61100 , FLERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
379
Date d'ajout
19/01/2024
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 12/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6260
Date d'ajout
10/10/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 06/05/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/10/2023
Description
Dissolution à compter du 06/05/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 05/05/2022, siège de la liquidation : 9 Rue du Séquoia 61100 Flers, parution de la publicité légale : ouest-france.fr paru le 29/06/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).