Entreprise : LES DEUX J - SIREN 483 496 600
Identité
Dénomination
LES DEUX J
SIREN (siège)
483 496 600
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2005
Début d’activité
13/07/2005
Date de fin de la personne morale
27/07/2104
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LA SALLE 74110 ESSERT-ROMAND FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M.JEAN FRANCOIS MUFFAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUFFAT JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
MORZINE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/07/2005
Siret
48349660000014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Autres Activités
Activités des sociétés holding
Adresse
LA SALLE
74110 , ESSERT-ROMAND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
M.JEAN FRANCOIS MUFFAT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/02/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/07/2005
Siret
48349660000022
Enseigne
LE GRAND BLEU
Code APE
553A
Adresse
RTE DE CAP ESTEREL
83530 , SAINT-RAPHAEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AGAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3965
Date d'ajout
11/10/2006
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Décisions prises lors de l'AGE du 25.08.06 : poursuite de l'activité de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital. Annonce parue dans le journal Le Messager du 12.10.06 Date d'effet : 25/08/2006
Numéro d'observation
650
Date d'ajout
11/10/2006
Description
Modification autre CHANGEMENT DE LA NATURE DE LA GERANCE : ROSSET JACKY : PARTANT MUFFAT JEAN-FRANCOIS : GERANT MAINTENU MAIS MODIFIE JAL LE MESSAGER EN DATE DU 12/10/2006 Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
4762
Date d'ajout
13/09/2005
Description
NOTIFICATION RECUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS LE 06.09.05 : OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SITUE CAP ESTEREL - 83530 AGAY. Date d'effet : 06/09/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).