Entreprise : PRISM - RADIOLOGIE ET IIMAGERIE MEDICALE - SIREN 483 433 579
Identité
(Entreprise radiée le 30/03/2017)
Dénomination
PRISM - RADIOLOGIE ET IIMAGERIE MEDICALE
SIREN (siège)
483 433 579
Date d'immatriculation au RNE
25/07/2005
Date de fin de la personne morale
24/07/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique (SELARLU)
Associé unique
Oui
Capital social
9474 EUR
Adresse du siège
42 BD HENRI BAZIN 21300 CHENOVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCHAT FLORENT , ANDRE , JOANNY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Paris 05
Nom, Prénom(s)
LANIER VALERIE , MARIE , HONORINE
Nom d'usage
LEMAIRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
DROUOT ERIC , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Fontaine-les-Dijon
Nom, Prénom(s)
MARNAT FLORENCE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
DIJON
Nom, Prénom(s)
PROY ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
ECOSSE MICHEL , ACHILE , ALCIDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
BERNARD DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Daix
Nom, Prénom(s)
BENICHOUX JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
LEGAT SOPHIE , JOSEE , PAUL
Nom d'usage
CHEYNEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1972
Commune de résidence
Dijon
Dénomination
INKIPIO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon 03
Dénomination
INKIPIO SAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Viriat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
48343357900016
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice en commun de la profession de médecin radiologue
Adresse
42 BD 42 boulevard Henri Bazin
21300 , Chenôve - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2010
Siret
48343357900040
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Adresse
ALL ROGER RENARD
21240 , TALANT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE BENIGNE JOLY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2010
Siret
48343357900032
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice en commun de la profession de médecin radiologue
Adresse
56 RUE DE LA PREFECTURE
21000 , DIJON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE SAINTE MARTHE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2010
Siret
48343357900024
Code APE
8622A - Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice en commun de la profession de médecin radiologue
Adresse
7 RUE DES PRINCES DE CONDE
21000 , DIJON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLINIQUE DREVON
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3280
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Radiation du RCS le 30/03/2017 avec effet au 31/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3278
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 21/11/2016 Décision de l'associé unique en date du 21/11/16 Dénomination de l'associé unique : selarl d'imagerie médicale des deux provinces IM2P Journal d'annonces légales : journal du palais en date du 28/11/2016
Numéro d'observation
6736
Date d'ajout
05/10/2005
Description
Prise d'activité MISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENT PRINCIPAL : 42 BD HENRI BAZIN 21000 DIJON CREATION DU FONDS ACTIVITE : L'EXERCICE EN COMMUN Date d'effet : 01/09/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).