Entreprise : ANTARES - SIREN 483 403 705
Identité
Dénomination
ANTARES
Sigle
ANTARES
SIREN (siège)
483 403 705
Date d'immatriculation au RNE
22/07/2005
Début d’activité
01/10/2011
Date de fin de la personne morale
21/07/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
PRESTATIONS DE SERVICES EN TELEPHONIE ENERGIE LOGICIELS LE DEVELOPPEMENT DE CONCESSIONS LIEES A L ACTIVITE
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
RUE DU COMMANDANT J Y COUSTEAU 37150 BLERE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA SAINT JULIEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEJUST JEAN-FRANCOIS , ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Blere
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2011
Siret
48340370500021
Nom commercial
ANTARES
Enseigne
ANTARES
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
PRESTATIONS DE SERVICES EN TELEPHONIE ENERGIE LOGICIELS LE DEVELOPPEMENT DE CONCESSIONS LIEES A L ACTIVITE
Autres Activités
PRESTATIONS DE SERVICES EN TELEPHONIE ENERGIE LOGICIELS LE DEVELOPPEMENT DE CONCESSIONS LIEES A L ACTIVITE
Adresse
RUE DU COMMANDANT J Y COUSTEAU
37150 , BLERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA SAINT JULIEN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48340370500013
Code APE
748K
Adresse
56 B RUE DU REMPART
37000 , TOURS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
20/07/2022
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SARL SE TRANSFORME EN SAS A COMPTER DU 30-06-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/04/2008
Description
CESSATION TOTALE D'ACTIVITE, MAINTIEN PROVISOIRE DE L'IMMATRICULATION AU RCS POUR UNE DUREE DE - DATE DE CESSATION D'ACTIVITE : 29/04/2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/07/2005
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : - DATE DE DEBUT D'ACTIVITE : 01/07/2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).