Entreprise : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE L'EUROPE - SIREN 483 379 996
Identité
Dénomination
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE L'EUROPE
Sigle
EARL
SIREN (siège)
483 379 996
Date d'immatriculation au RNE
22/07/2005
Début d’activité
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
21/07/2104
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LA GRANDE TOUCHE 53970 MONTIGNE-LE-BRILLANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REVERDY FLORIAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1982
Commune de résidence
MONTIGNE LE BRILLANT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48337999600018
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
L'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par lui ou mis a sa disposition par ses membres.
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA GRANDE TOUCHE
53970 , MONTIGNE-LE-BRILLANT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
218
Date d'ajout
17/01/2011
Description
Changement de dénomination à compter du 31/12/2010 Ancienne : GROUPEMENT AGRCOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE L'EUROPE Nouvelle : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée de l'Europe Transformation de la société à compter du 31/12/2010 Ancienne forme : Société civile de personnes (SCPER) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2010 : Partant : REVERDY Françoise, Co-Gérant Changement de qualité : REVERDY Florian, Co-Gérant devient Gérant(e) Journal : Le Haut Anjou du 21/01/2011
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).