Entreprise : HBF SAS - SIREN 483 379 178
Identité
Dénomination
HBF SAS
SIREN (siège)
483 379 178
Date d'immatriculation au RNE
22/05/2013
Début d’activité
01/07/2005
Date de fin de la personne morale
21/05/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Holding, détention de titres, prise de participation, études et missions d'ingénierie dans le domaine du bâtiment et travaux publics, direction, coordination planification et contrôle des travaux
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
40 AV DES TERROIRS DE FRANCE 75012 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LUMIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMPSON CIARAN , MICHAEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Nom, Prénom(s)
SEWELL KAREN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Nom, Prénom(s)
COUTSOLOUCAS STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
AUDITEX - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A CAPITAL VARIABLE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48337917800047
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Holding, détention de titres, prise de participation, études et missions d'ingénierie dans le domaine du bâtiment et travaux publics, direction, coordination planification et contrôle des travaux
Adresse
40 AV DES TERROIRS DE FRANCE
75012 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LUMIERE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48337917800013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
55 B QUAI DE GRENELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MERCURE III
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/09/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48337917800039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
15 RUE DE VANVES
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2013
Siret
48337917800021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
86 RUE H FARMAN
92130 , ISSY LES MOULINEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE EQWATER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
107124
Date d'ajout
24/11/2023
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 27/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2023B389471
Date d'ajout
23/11/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/05/2013
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).