Entreprise : LA TOUR - SIREN 483 301 024
Identité
Dénomination
LA TOUR
SIREN (siège)
483 301 024
Date d'immatriculation au RNE
18/07/2005
Début d’activité
01/08/2005
Date de fin de la personne morale
17/07/2104
Date de clôture
31/01
Date de la première clôture
31/08/2006
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition et cession de tous biens immobiliers, location et gestion immobilière.
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
9 RUE GEORGES CHARPAK 26540 MOURS-SAINT-EUSEBE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES REVOLS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BULTE JEROME , JEAN , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Bourron-Marlotte
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2005
Siret
48330102400020
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition et cession de tous biens immobiliers, location et gestion immobilière.
Adresse
9 RUE GEORGES CHARPAK
26540 , MOURS-SAINT-EUSEBE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES REVOLS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2005
Siret
48330102400012
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
11 RUE DES FONTAINES
26600 , MERCUROL-VEAUNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/014613
Date d'ajout
17/12/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 17/12/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/002790
Date d'ajout
19/03/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 19/03/2018 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 avenue Duchesne 26100 Romans-sur-Isère . Date de cessation des paiements : 16/03/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).