Entreprise : GAEC LAUNAY - SIREN 483 298 725
Identité
Dénomination
GAEC LAUNAY
SIREN (siège)
483 298 725
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2005
Début d’activité
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
04/08/2055
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Élevage de porcins et élevage d'ovins
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
180000 EUR
Adresse du siège
1307 ALL DE LA BARBOTIERE 56350 RIEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUNAY SEBASTIEN , PHILIPPE , CECILE , MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1989
Commune de résidence
Rieux
Nom, Prénom(s)
LAUNAY PHILIPPE , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Allaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48329872500019
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Élevage de porcins et élevage d'ovins
Autres Activités
Elevage de porcins,Elevage d'ovins et de caprins,Autres cultures non permanentes,Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Adresse
1307 ALL DE LA BARBOTIERE
56350 , RIEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/01/2023
Siret
48329872500027
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
CHE DE SAINT JACQUES
56350 , RIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
843
Date d'ajout
16/02/2016
Description
Changement de dénomination à compter du 01/01/2016 Ancienne : EARL LAUNAY Nouvelle : GAEC LAUNAY Transformation de la société à compter du 01/01/2016 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Le capital variable devient fixe à compter du 01/01/2016 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2016 : Nouveau : LAUNAY Sébastien Philippe Cécile Marie, Gérant Modifié : LAUNAY Philippe Jean-Marie, Gérant, St Thomas, 56350 Allaire
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).