Entreprise : ELEC ENERGIES TECH INFORMAT COMMUNIC - SIREN 483 273 652
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2020)
Dénomination
ELEC ENERGIES TECH INFORMAT COMMUNIC
Sigle
E E T I C
SIREN (siège)
483 273 652
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2005
Date de fin de la personne morale
10/07/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
LA BAILLERIE 24620 TURSAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CABANE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOMMER RICHARD , FRANCIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Tursac
Nom, Prénom(s)
SOMMER RICHARD
Nom d'usage
SOMMER
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
TURSAC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/08/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48327365200014
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
études conseils services et développement en informatique, automatismes, techniques avancées et communication ; études conseils réalisation et installation en électricité générale, gestion de l'énergie renouvelable, commercialisation de tous produits et marchandises s'y rapportant ; formation dans tous les domaines se rapportant à l'objet social.
Code APRM
4321AB - Installation électrique
Adresse
Lieudit la Cabane la Baillerie
24620 , Tursac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Tursac
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
978
Date d'ajout
12/03/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/10/2019
Description
Dissolution à compter du 30/08/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/08/2019, liquidateur : SOMMER Richard Francis, siège de la liquidation : la Baillerie Lieudit la Cabane 24620 Tursac, parution de la publicité légale : La Vie Economique en date du 16/10/2019
Numéro d'observation
30878
Date d'ajout
25/06/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 22/05/2014
Numéro d'observation
11035
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).