Entreprise : SCI NIL INVESTISSEMENT - SIREN 483 234 084
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2019)
Dénomination
SCI NIL INVESTISSEMENT
Sigle
NIL I
SIREN (siège)
483 234 084
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2005
Date de fin de la personne morale
11/07/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
30 RUE DU PAS DES CHEVRES 17140 LAGORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Dompierre-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/07/2005
Siret
48323408400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DES ECOLES
17230 , ANDILLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SERIGNY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/2005
Siret
48323408400026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété gestion et plus généralement l'exploitation par bail location ou tout autre forme d'un immeuble que la société se proposé d'acquérir (ou apporté à la société) et toutes opérations financières mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l'objet social.
Adresse
30 RUE 30 rue du Pas des Chèvres
17140 , Lagord - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1826
Date d'ajout
25/02/2019
Description
Radiation du RCS le 25/02/2019 avec effet au 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
825
Date d'ajout
28/01/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2018 Liquidateur : THOMAS Louis Le siège de la liquidation est fixé à : 2B rue Sainte-Cécile - Lieudit les Brandes 17139 Dompierre-sur-Mer Journal d'annonces légales : LE PHARE DE RE en date du 30/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).