Entreprise : LES ALPES - SIREN 483 185 831
Identité
(Entreprise radiée le 06/06/2018)
Dénomination
LES ALPES
SIREN (siège)
483 185 831
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2005
Date de fin de la personne morale
04/07/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
700 EUR
Adresse du siège
QUA TOURVIEILLE 26780 MALATAVERNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FEYTEL PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Viviers
Nom, Prénom(s)
MUKANDANGA CHANTAL
Nom d'usage
BARNAVON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Dieulefit
Nom, Prénom(s)
BARNAVON JOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Dieulefit
Nom, Prénom(s)
UWAMBAYINEMA ADELE
Nom d'usage
VANDAELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Saint-Genis-sur-Menthon
Nom, Prénom(s)
LOMBARD ALAIN , ERNEST
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Laudun-l'Ardoise
Nom, Prénom(s)
MUSHIMIYIMANA SERAPHINE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BERNARD OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
MUKASETI ALOYSIA
Nom d'usage
FEYTEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Viviers
Nom, Prénom(s)
DUSABE ANNUCIATA
Nom d'usage
DUMONT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Malataverne
Nom, Prénom(s)
MUKESHIMANA ANCILLA
Nom d'usage
LOMBARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
L Ardoise
Nom, Prénom(s)
VANDAELE CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1944
Commune de résidence
Saint-Genis-sur-Menthon
Nom, Prénom(s)
MUSABYEYEYZU ADORORATA
Nom d'usage
BELLION
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
DUMONT NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Malataverne
Nom, Prénom(s)
LOMBARD ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
L Ardoise
Nom, Prénom(s)
BELLION ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Valence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/06/2005
Siret
48318583100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT, PRISE A BAIL, LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS EN FRANCE METROPOLITAINE
Adresse
QUA QUAR TER TOURVIEILLE
26780 , Malataverne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/004910
Date d'ajout
26/04/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 15/04/2017 - Siège de la liquidation : QUAR TER TOURVIEILLE 26780 MALATAVERNE - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Agriculture Drômoise du 27/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).