Entreprise : ENERGY PLAST - SIREN 483 173 308
Identité
Dénomination
ENERGY PLAST
SIREN (siège)
483 173 308
Date d'immatriculation au RNE
11/07/2005
Date de fin de la personne morale
10/07/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
985846 EUR
Adresse du siège
56 AV HOCHE 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54 ET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GEANT JEAN-NOEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Orleans CEDEX 1
Nom, Prénom(s)
AUREL JEAN-JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT EXPERTISE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orleans CEDEX 1
Dénomination
KPMG AUDIT DEPARTEMENT DE KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS LA DEFENSE CEDEX
Dénomination
JEAN CLAUDE ANDRE ET AUTRES (SCP)
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois Perret CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
48317330800022
Code APE
192Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
CONCEPTION, FABRICATION COMMERCIALISATION SOUS TOUTES FORMES DE TOUS MATERIELS ET PRODUITS EN PARTICULIER LA FABRICATION DE BAGAGES, D'OBJET PAR MOULAGE PLASTIQUE ET TOUS PROSUITS AINSI DE TOUS SERVICES, CONSEILS ET ASISTANCE DANS CES DOMAINES TOUTES OPERATIONS DE TOUTE NATURE S'Y RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
Adresse
56 AV 54-56 avenue Hoche
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54 ET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2005
Siret
48317330800030
Code APE
252G
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Conception, fabrication commercialisation sous toutes formes de tous matériels et Prouits en particulier la fabrication de bagages, d'objet par moulage plastique et tous produits ainsi de tous services, conseils et assistance dans ces domaines. Toutes opérations de toute nature s'y rapportant directement ou indirectement
Adresse
504 BD FERNAND DARCHICOURT
62110 , HENIN-BEAUMONT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
504-520
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/07/2005
Siret
48317330800014
Code APE
000Z
Adresse
128 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21270
Date d'ajout
15/12/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 24/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2005B1268725
Date d'ajout
24/11/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 24/11/2022
Numéro d'observation
7278
Date d'ajout
13/07/2016
Description
Par Jugement en date du 23 Juin 2016, le Tribunal de Commerce de PARIS a modifié la date de cessation de paiement de la SAS ENERGY PLAST ayant siège 54/56 avenue Hoche - 75008 PARIS. Reporte la date de cessation des paiements au 01 septembre 2005.
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
23/06/2016
Description
JUGEMENT DU 23/06/2016, P200700487, MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, NOUVELLE DATE 01/09/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
24/12/2007
Description
JUGEMENT DU 13.12.2007. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.FIOT
Numéro d'observation
913
Date d'ajout
21/02/2007
Description
JUGEMENT DU 15/02/2007. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 13/02/2007. JUGE-COMMISSAIRE: MME DE MARLIAVE. JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. FIOT. MANDATAIRE JUDICIAIRE - LIQUIDATEUR : SCP B.T.S.G. EN LA PERSONNE DE ME GORRIAS 87 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
15/02/2007
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 15-02-2007, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 070487, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 13-02-2007, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MME DE MARLIAVE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT M.FIOT LIQUIDATEUR SCP B.T.S.G EN LA PERSONNE DE ME GORRIAS 87 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
33558
Date d'ajout
11/07/2005
Description
Cette société est une E.U.R.L
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).