Entreprise : ATELIER LA.O.LA - SIREN 483 166 112
Identité
Dénomination
ATELIER LA.O.LA
SIREN (siège)
483 166 112
Date d'immatriculation au RNE
01/07/2005
Date de fin de la personne morale
07/07/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
10 BD DU GENERAL DE GAULLE 64700 HENDAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANA ERIC
Nom d'usage
ANA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Hendaye
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/07/2005
Siret
48316611200019
Code APE
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Code APRM
4776ZP - Commerce de détail de fleurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de détail de fleurs naturelles et artificielles, plantes vertes, plantes d'ornement et tous produits, articles, objets de décoration et accessoires divers relatifs à l'activité et prestation de services s'y rapportant
Code APRM
4776ZP - Commerce de détail de fleurs
Code APRM
4776ZP - Commerce de détail de fleurs
Adresse
10 BD DU GENERAL DE GAULLE
64700 , HENDAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2952
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2021, liquidateur : ANA Eric, siège de la liquidation : 10 Boulevard de Gaulle 64700 Hendaye, parution de la publicité légale : Herria paru le 01/07/2021
Numéro d'observation
9590
Date d'ajout
08/07/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1443
Date d'ajout
22/02/2006
Description
Départ de co-gérant(s) Mr Rogelio MARTIN - AGE du 16/01/06 : Date d'effet : 05/11/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).