Entreprise : SCI M44 - SIREN 483 078 556
Identité
Dénomination
SCI M44
SIREN (siège)
483 078 556
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2005
Début d’activité
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
11/07/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition échange apport ou autrement
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
31 RUE HUBERT DELISLE 97430 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOC 5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMOURDOM ELFRIDA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
AMOURDOM YOHANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48307855600022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition échange apport ou autrement
Adresse
31 RUE HUBERT DELISLE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOC 5
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48307855600014
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
57 RUE DES BOIS BLANCS
97480 , SAINT-JOSEPH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VINCENDO
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2131
Date d'ajout
24/05/2011
Description
Démission de Mme CHION-HOCK Corinne, née RABEYRIN de ses fonctions de gérante associée Démission de CHION-HOCK Didier René Jean Marie Fabien de ses fonctions d'associé Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/11/2010 : Nouveau : AMOURDOM Elfrida, Gérant associé Nouveau : AMOURDOM Yohann, Associé Ancienne adresse : 57 Rue des Bois Blancs - Vincendo 97480 SAINT JOSEPH Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 03/11/2010 : Ancienne adresse : 57 Rue des Bois Blancs - Vincendo 97480 SAINT JOSEPH Nouvelle adresse : 31 rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3976
Date d'ajout
04/10/2007
Description
Modification de la forme juridique Ancienne mention : Société civile de construction vente Nouvelle mention : Société civile immobilière Démission de M. Chion Hock Didier rêne Jean-Marie fabien de ses fonctions de gérant et nomination de mme Rabeyrin-Chion Hock Corinne en qualité de gérante associée Changement de la durée de l'exercice social ancienne mention : 10 ans nouvelle mention : 50 ans Modification de l'objet social ancienne mention : L'acquisition d'un terrain à bâtir l'aménagement et la construction sur ce terrain la vente de l'immeuble Ou des immeubles construits aux tiers l'obtention de crédit prêts et constitution de garanties y relatives Nouvelle mention : L'acquisition l'administration et l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition échange apport ou autrement Date d'effet : 01/07/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).