Entreprise : SCIERIE RENAUT - SIREN 483 041 331
Identité
Dénomination
SCIERIE RENAUT
SIREN (siège)
483 041 331
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2005
Date de fin de la personne morale
04/07/2075
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
275000 EUR
Adresse du siège
27 RTE DE FREVILLE 88300 BAZOILLES-SUR-MEUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Golbey
Nom, Prénom(s)
RENAUT CHARLES , DAVY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1978
Commune de résidence
Bazoilles-sur-Meuse
Dénomination
E & S AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Golbey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/12/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
48304133100016
Code APE
1610A - Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'une scierie, exploitation forestière, menuiserie, fabrique de sièges, meubles, négoce de bois et dérivés et activités connexes.
Adresse
27 RTE 27 route de Fréville
88300 , Bazoilles-sur-Meuse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1526
Date d'ajout
19/03/2015
Description
PAR ORDONNANCE EN DATE DU 19/03/2015, IL A ETE PROCEDE AU REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR A COMPTER DU 01/07/2014: ANCIEN: ME FABIEN VOINOT, 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE NOUVEAU: SELARL VOINOT ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 146 RUE JEAN MERMOZ 88100 SAINTE MARGUERITE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1494
Date d'ajout
14/03/2012
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07/03/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE SARL WOODSTOCK INDUSTRIE REPRESENTEE PAR MR LOIC POILON POUR LE COMPTE D'UNE SOCIETE A CONSTITUER SAS VOSGES BOIS DEVELOPPEMENT
Numéro d'observation
817
Date d'ajout
06/02/2012
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/01/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE JUSQU'AU 06/03/2012.
Numéro d'observation
6131
Date d'ajout
15/12/2011
Description
EN DATE DU 06/12/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR MAITRE FABIEN VOINOT - 146, RUE JEAN MERMOZ - 88100 STE MARGUERITE CE JUGEMENT A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 27/01/2012 ADMINISTRATEUR AVEC POUR MISSION D'ASSISTER : SELARL KREBS SUTY, 73 RUE DE LA COLLINE, 54000 NANCY
Numéro d'observation
5462
Date d'ajout
01/12/2009
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 01/12/2009, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION ET A DESIGNE MAITRE FABIEN VOINOT - 146 RUE JEAN MERMOZ - 88100 SAINTE MARGUERITE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
2652
Date d'ajout
26/05/2009
Description
EN DATE DU 26/05/2009, JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 06/12/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mirecourt ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1360
Date d'ajout
14/11/2008
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 14/11/2008, JUGEMENT RENOUVELLANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 06/06/2009 Date d'effet : 14/11/2008
Numéro d'observation
1056
Date d'ajout
01/09/2008
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/07/2008
Numéro d'observation
740
Date d'ajout
09/06/2008
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/06/2008, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MIRECOURT A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : BRUNO VERNIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MANDATAIRE JUDICIAIRE : MAITRE FABIEN VOINOT 146, RUE JEAN MERMOZ 88100 STE MARGUERITE ADMINISTRATEUR : SELARL YVES-JEROME KREBS-VINCENT SUTY ADMINSITRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES 73, RUE DE LA COLLINE BP 93423 54015 NANCY CEDEX AVEC MISSION : assistance DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 15/05/2008 PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 06/12/2008 Date d'effet : 06/06/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).