Entreprise : SCI LES TROIS RIVIERES - SIREN 483 011 243
Identité
(Entreprise radiée le 01/02/2021)
Dénomination
SCI LES TROIS RIVIERES
SIREN (siège)
483 011 243
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2005
Fermeture de l'établissement - 48301124300019
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2020
Date de fin de la personne morale
23/06/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
2 ALL ROBERT SURCOUF 77150 LESIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JULIEN ERIC , YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Lésigny
Nom, Prénom(s)
MAHAUD DENIS , ARMAND , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Crisenoy
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/06/2005
Siret
48301124300019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, gestion de biens immobiliers.
Adresse
2 ALL 2 Allée Robert Surcouf
77150 , Lésigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2618
Date d'ajout
01/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/12/2020
Description
Dissolution à compter du 02/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/11/2020, liquidateur : JULIEN Eric Yves, siège de la liquidation : 2 Allée Robert Surcouf 77150 Lésigny, parution de la publicité légale : lemoniteur.fr en date du 24/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).