Entreprise : KATALYS - SIREN 483 008 751
Identité
Dénomination
KATALYS
SIREN (siège)
483 008 751
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2005
Début d’activité
18/04/2005
Date de fin de la personne morale
25/07/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Distribution, vente et revente de matériel photographique et informatique
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE DES ECOLES 07150 VALLON-PONT-D'ARC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DONZEL DANIEL , LUC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Lanas
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/2005
Siret
48300875100024
Nom commercial
KATALYS
Enseigne
KATALYS
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Distribution, vente et revente de matériel photographique et informatique
Adresse
RUE DES ECOLES
07150 , VALLON-PONT-D'ARC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/04/2005
Siret
48300875100016
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Activité principale
Commerces de détail d'optique
Adresse
LE VILLAGE
07200 , LANAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3625
Date d'ajout
19/07/2018
Description
Radiation suite au Par jugement du 19/07/2018 le Tribunal de Commerce d'Aubenas a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/001163
Date d'ajout
08/03/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas en date du 08/03/2016 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Cessation complète de l'activité commerciale. Maintien au Registre du Commerce et des Sociétés pour les besoins de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
F15/005710
Date d'ajout
31/12/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aubenas du 31/12/2015 ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec période d' observation jusqu'au 30/06/2016 période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité. Mandataire judiciaire : Maître TORELLI Frédéric 1 BIS RUE RENÉ GRIMAUD 07200 AUBENAS. Date de cessation des paiements : 21/11/2015. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.
Numéro d'observation
F15/002029
Date d'ajout
15/05/2015
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/04/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).