Entreprise : OKAI - SIREN 482 994 159
Identité
(Entreprise radiée le 08/04/2024)
Dénomination
OKAI
SIREN (siège)
482 994 159
Date d'immatriculation au RNE
30/06/2005
Fermeture de l'établissement - 48299415900028
- Date d'effet de la fermeture : 18/03/2024
Fermeture de l'établissement - 48299415900010
- Date d'effet de la fermeture : 18/03/2024
Date de fin de la personne morale
29/06/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
52 RUE MADAME PAYE 97300 CAYENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURRO MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Kourou
Nom, Prénom(s)
BURRO MARIE-CHRISTINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Kourou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/06/2005
Siret
48299415900010
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Activité principale
Promotion immobilière de logements
Adresse
1 RUE ST EXUPERY
97310 , KOUROU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/06/2005
Siret
48299415900028
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
AQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
52 RUE MADAME PAYE
97300 , CAYENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
08/04/2024
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 18-03-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
27/11/2023
Description
Dissolution à compter du 31-10-2023, journal publicateur : apostille du : 30-10-2023, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 52 rue Madame PAYEE 97310 KOUROU.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).