Entreprise : SCI IMMOPSY - SIREN 482 991 833
Identité
(Entreprise radiée le 26/02/2019)
Dénomination
SCI IMMOPSY
SIREN (siège)
482 991 833
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2005
Fermeture de l'établissement - 48299183300013
- Date d'effet de la fermeture : 23/01/2019
Date de fin de la personne morale
27/06/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
180 RUE JEAN JAURES 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBEDEL LAURENCE
Nom d'usage
HAMONIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
WESTPHALE MARIE , LUCIENNE , ROSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
COCHE MARIE-NOELLE
Nom d'usage
CONAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
HAMONIC DIDIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
BREST
Nom, Prénom(s)
CONAN PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Le Conquet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/06/2005
Siret
48299183300013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion réparation entretien administration, transformation prise à bail location de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis souscription d'emprunts immobiliers cautionnement de prêts.
Adresse
180 RUE 108 rue Jean Jaurès
29200 , Brest - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2039
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Radiation du RCS le 26/02/2019 avec effet au 23/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11056
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 05/11/2018 : - Liquidateur : CONAN Pierre - Le siège de la liquidation est fixé à : 27 rue de la Tour d'Auvergne 29217 Le Conquet - Journal d'annonces légales : LE COURRIER DU LEON ET TREGUIER en date du 30/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).