Entreprise : VLB CONSTRUCTION - SIREN 482 929 916
Identité
Dénomination
VLB CONSTRUCTION
SIREN (siège)
482 929 916
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2005
Début d’activité
06/09/2010
Date de fin de la personne morale
23/06/2104
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
Acquisition de terrains à bâtir la construction sur des terrains après démolition éventuellement des bâtiments existants ou l'aménagement d' immeuble à usage d'habitation
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RLE DU COIN DES SAULES 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES SAULES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VANLERBERGHE CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Gonneville-sur-Honfleur
Dénomination
VLB FINANCIERE ET PARTICIPATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Val-de-Reuil
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/09/2010
Siret
48292991600021
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition de terrains à bâtir la construction sur des terrains après démolition éventuellement des bâtiments existants ou l'aménagement d' immeuble à usage d'habitation
Adresse
RLE DU COIN DES SAULES
27100 , VAL-DE-REUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES SAULES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
06/06/2005
Siret
48292991600013
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
1 RUE DE LA PEREUSE
76170 , SAINT-NICOLAS-DE-LA-TAILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
03/12/2010
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Evreux Effectué le 2.12.2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
03/12/2010
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
03/12/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 1 Rue de la Pereuse 76 St Nicolas de la Taille RCS Le Havre 2005D176 à compter du 6.9.2010 Dépot de constitution au Greffe du Havre le 20.6. 2005 sous le numéro 2005A1352 Journal d'annonces légales : les affiches de normandie du 15.6.2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).