Entreprise : MILLAU VIADUC - SIREN 482 844 156
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2021)
Dénomination
MILLAU VIADUC
SIREN (siège)
482 844 156
Date d'immatriculation au RNE
16/06/2005
Fermeture de l'établissement - 48284415600018
- Date d'effet de la fermeture : 27/09/2021
Date de fin de la personne morale
15/06/2104
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
39000 EUR
Adresse du siège
5 RUE CLAUSEL DE COUSSERGUES 12100 MILLAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBEMALE CHRISTIAN , GEORGES , JEAN-MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
MILLAU
Nom, Prénom(s)
DECQ JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
ST GEORGES DE LUZENCON
Nom, Prénom(s)
RUBIO CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MILLAU
Nom, Prénom(s)
BRENGUES VERONIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MILLAU
Dénomination
MAISON FABRE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MILLAU
Dénomination
AVEN ARMAND SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MILLAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/2005
Siret
48284415600018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
5 RUE 5 RUE CLAUSEL DE COUSSERGUES
12100 , MILLAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7518
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Rodez le 27/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Millau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rodez. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rodez décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
290
Date d'ajout
23/02/2006
Description
Dissolution anticipée de la société DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE ET NOMINATION DE COMBEMALE CHRISTIAN (PRESIDENT) COMME LIQUIDATEUR PV D'AG DU 23/23/01/2006 - LE JOURNAL DE MILLAU DU 23/01/2006 Date d'effet : 23/01/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).