Entreprise : REUSSIR L'ESPACE PUBLIC - SIREN 482 765 245
Identité
Dénomination
REUSSIR L'ESPACE PUBLIC
SIREN (siège)
482 765 245
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2005
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 48276524500014
- Date d'effet de la fermeture : 13/04/2015
Fermeture de l'établissement - 48276524500022
- Date d'effet de la fermeture : 16/06/2016
Date de fin de la personne morale
09/06/2055
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
21 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Mariotti DOMINIQUE , MARIE , CLAIRE , HELENE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Janvier YVES , LOUIS , HENRI
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Ansaloni FRANCESCA
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Nom, Prénom(s)
Wyvekens ANNE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Parisot THIERRY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Tievant SOPHIE , MARIE , NICOLE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Loudier CELINE
Nom d'usage
Malgouyres
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
Merchat DANIEL , SYLVAIN , VICTORIEN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Nom, Prénom(s)
Hagege CAMILLE , MADELEINE , LILIANE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Janvier YVES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
KINDUNOS MANAGEMENT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Farnay
Dénomination
GEM.ORCA
Qualité
Membre
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/06/2005
Siret
48276524500030
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le GIE met en synergie les connaissances et compétences de ses membres en vue de faciliter à ceux ci le développement de leurs activités d'études de conseil et d'accompagnement de projets portant sur l'aménagement et la gestion des espaces publics.
Adresse
21 RUE 21 rue Faidherbe
75011 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2005
Siret
48276524500014
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
16 RUE DE LA COLOMBETTE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/04/2015
Siret
48276524500022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
16 RUE JULES VALLES
75011 , PARIS 11 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015C0001910
Date d'ajout
14/10/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-12-2019 , adresse de liquidation : siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/05/2015
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).