Entreprise : SCI LA BELINOISE - SIREN 482 652 740
Identité
Dénomination
SCI LA BELINOISE
SIREN (siège)
482 652 740
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2006
Date de fin de la personne morale
19/04/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
336140 EUR
Adresse du siège
28 RUE NATIONALE 72220 SAINT MARS D'OUTILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
FDC FINANCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
ORANE PARTICIPATION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris 0
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2005
Siret
48265274000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition construction propriété exploitation administration de tous biens et droits immobiliers et mobiliers
Adresse
28 RUE 28 rue Nationale
72220 , Saint-Mars-d'Outillé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7787
Date d'ajout
14/06/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/01/2022 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12244
Date d'ajout
03/09/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/10/2013 : Partant : TOLANI Michel Jean-Frederic Andre, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : THINGHIR Jean-Claude Andre, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : ROBINE Dominique, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : PIANTONI Serge, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : PIANTONI Pierre, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : PIANTONI Claude, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : PATOUT Michel Georges Luc, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : OMERIN Xavier Gabriel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : MERCIER Philippe Cyrille Fernand, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : MAMAN Elie, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : LEVY Laurent Emile, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : LATUNER Eric Jean, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : LANDIER Jean-Francois, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : LAFERRERE Bertrand Jean Christian, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : HORN Tharcise, Remy, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : GROB Bruno, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : GOUIN Joel Louis Gabriel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : GAUTHIER Jean Roger Fernand, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : FURLAN Jean-Marc, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : ESCUDERO Antoine, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : DELARUELLE Michel Rene Lucien, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : DEFONTAINES Antoine, Gabriel, Paul, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : BROUILLON Carine Myreille, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : BREDA Jean Luc, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : BEAUVY Nicolas, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : ANAV Michel, Associé indéfiniment et solidairement responsable Partant : AKRIM Abdellatif, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).