Entreprise : KERVENT SAS - SIREN 482 582 343
Identité
(Entreprise radiée le 24/11/2021)
Dénomination
KERVENT SAS
SIREN (siège)
482 582 343
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2005
Fermeture de l'établissement - 48258234300018
- Date d'effet de la fermeture : 26/10/2021
Date de fin de la personne morale
09/06/2104
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
KERVENT 29250 SAINT-POL-DE-LEON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RICOULT ODILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
OUEST CONSEILS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Quimper
Dénomination
SOCIETE D'INITIATIVES ET DE COOPERATION AGRICOLES
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Pol-de-Léon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/2005
Siret
48258234300018
Code APE
8292Z - Activités de conditionnement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation d'une station de conditionnement de légume
Adresse
Zone Industrielle de Kervent
29250 , Saint-Pol-de-Léon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/09/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 17/09/2021. Dénomination de l'associé unique : VILAR GREN SAS, Brest : 853505956. Journal d'annonces légales : actu.fr paru le 25/09/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).