Entreprise : SCI HIMALAYA - SIREN 482 563 814
Identité
Dénomination
SCI HIMALAYA
SIREN (siège)
482 563 814
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2005
Début d’activité
20/05/2005
Date de fin de la personne morale
01/06/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
265 AV DES TILLEULS 88800 VITTEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD ODILE , HENRIETTE , MONIQUE
Nom d'usage
LOISANT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Vittel
Nom, Prénom(s)
LOISANT SYLVAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Vittel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/2005
Siret
48256381400011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement
Autres Activités
Propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement
Adresse
265 AV DES TILLEULS
88800 , VITTEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
906
Date d'ajout
08/02/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 31/12/2009 : Partant : BIONDETTI Marc, Associé Société Civil Nouveau : LOISANT Odile Henriette Monique, Associé Société Civil Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Changement de qualité : LOISANT Sylvain, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Mirecourt ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Epinal. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Epinal décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).