Entreprise : S L S - SIREN 482 540 465
Identité
Dénomination
S L S
SIREN (siège)
482 540 465
Date d'immatriculation au RNE
30/05/2005
Début d’activité
20/05/2005
Date de fin de la personne morale
29/05/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail locatif ou autrement de tous biens immobiliers et immeubles et toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
10 B VLA HERRAN 75016 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Timur SARA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/2000
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
Timur LUTFU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hamza ANICA
Nom d'usage
Timur
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/05/2005
Siret
48254046500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 B VLA HERRAN
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
76249
Date d'ajout
17/01/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS Sous le numéro 2018D294
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2018D002941
Date d'ajout
16/01/2018
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).