Entreprise : ACAJOU FILMS - SIREN 482 451 812
Identité
Dénomination
ACAJOU FILMS
SIREN (siège)
482 451 812
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2005
Début d’activité
23/05/2005
Date de fin de la personne morale
25/05/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DES TROIS BORNES 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUBARD BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Asnières sur seine
Nom, Prénom(s)
JUDELEWICZ PASCAL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ludi BOEKEN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HERMESIANE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Malakoff
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/05/2005
Siret
48245181200010
Code APE
5911C - Production de films pour le cinéma
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
Adresse
9 RUE DES TROIS BORNES
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2005B0980527
Date d'ajout
17/03/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 16/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2005B0980525
Date d'ajout
25/05/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25/05/2022 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire et a désigné M. Franck Meynaud Juge Commissaire, SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner 16 rue Friant 75014 Paris, , mandataire judiciaire liquidateur .
Numéro d'observation
2005B0980521
Date d'ajout
04/06/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 04/06/2019
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
25/08/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 25/08/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201501188 désigne liquidateur SELARL Belhassen-Steiner en la personne de Me Camille Steiner 76 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris, maintient M. Fabrice Guesde, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
09/04/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 09/04/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201501188 date de cessation des paiements le 09/10/2013, et a désigné juge commissaire : M. Fabrice Guesde, administrateur : SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Belhassen-Steiner en la personne de Me Camille Steiner 76 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 09/10/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
23/06/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-04-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).