Entreprise : P.L.D. - SIREN 482 310 406
Identité
Dénomination
P.L.D.
SIREN (siège)
482 310 406
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2005
Début d’activité
06/05/2005
Date de fin de la personne morale
05/06/2104
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, propriété, location de tous biens immobiliers, toutes opérations se rattachant à cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
170000 EUR
Adresse du siège
300 RTE VERS BAUGE SAINT-GENIX-SUR-GUIER 73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Genix-sur-Guiers
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARIAT LAURENT , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Le Taillan-Médoc
Nom, Prénom(s)
MARIAT DENIS , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Montigny-le-Bretonneux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/05/2005
Siret
48231040600012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, propriété, location de tous biens immobiliers, toutes opérations se rattachant à cet objet.
Autres Activités
Acquisition, gestion, propriété, location de tous biens immobiliers, toutes opérations se rattachant à cet objet.
Adresse
300 RTE VERS BAUGE SAINT-GENIX-SUR-GUIER
73240 , SAINT-GENIX-LES-VILLAGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Genix-sur-Guiers
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17687
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Mme MARIAT né(e) MAYAUD Suzanne Yvonne Louise - Décédée le 11/04/2014.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17691
Date d'ajout
24/11/2020
Description
M. MARIAT Marcel - Décédé le 17/01/2020.
Numéro d'observation
17689
Date d'ajout
24/11/2020
Description
M. MARIAT Pierre André - Décédé le 15/06/2017.
Numéro d'observation
16285
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: Bachelin 73240 Saint-Genix-sur-Guiers, Nouvelle adresse: Bachelin ST GENIX SUR GUIERS 73240 ST GENIX LES VILLAGES. Etablissement principal - Ancienne adresse: Bachelin 73240 Saint-Genix-sur-Guiers, Nouvelle adresse: Bachelin ST GENIX SUR GUIERS 73240 ST GENIX LES VILLAGES. Domicile représentant - Ancienne adresse: Bachelin 73240 Saint-Genix-sur-Guiers, Nouvelle adresse: Bachelin ST GENIX SUR GUIERS 73240 ST GENIX LES VILLAGES. Domicile représentant - Ancienne adresse: Bachelin 73240 Saint-Genix-sur-Guiers, Nouvelle adresse: Bachelin ST GENIX SUR GUIERS 73240 ST GENIX LES VILLAGES. Domicile représentant - Ancienne adresse: Bachelin 73240 Saint-Genix-sur-Guiers, Nouvelle adresse: Bachelin ST GENIX SUR GUIERS 73240 ST GENIX LES VILLAGES. Domicile représentant - Ancienne adresse: Bachelin 73240 Saint-Genix-sur-Guiers, Nouvelle adresse: Bachelin ST GENIX SUR GUIERS 73240 ST GENIX LES VILLAGES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).