Entreprise : CENTRE ACOUSTIQUE DES CEVENNES - SIREN 482 263 373
Identité
Dénomination
CENTRE ACOUSTIQUE DES CEVENNES
SIREN (siège)
482 263 373
Date d'immatriculation au RNE
03/06/2005
Début d’activité
25/04/2005
Date de fin de la personne morale
02/06/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'achat, la vente d'appareils de correction auditive
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU CHEF MARCEAU 30120 LE VIGAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROY BENOIT , GERARD , JEAN , MARIE , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Montlouis-sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/2005
Siret
48226337300011
Nom commercial
CENTRE ACCOUSTIQUE DES CEVENNES
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat, la vente d'appareils de correction auditive
Adresse
8 RUE DU CHEF MARCEAU
30120 , LE VIGAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/06/2024
Siret
48226337300029
Enseigne
AUDILAB
Code APE
4774Z - Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Adresse
16 PL DU QUAI
30120 , LE VIGAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
REZ-DE-CHAUSSEE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/006031
Date d'ajout
04/04/2017
Description
Modification relative aux dirigeants GUIXERAS Viviane Brigitte Danièle nom d'usage : THIBAUT Viviane n'est plus gérant THIBAUT Philippe Bertrand René Edouard nom d'usage : THIBAUT Philippe n'est plus gérant ROY Benoit Gérard Jean Marie Christophe nom d'usage : ROY Benoit devient gérant à compter du 08.03.2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/006031
Date d'ajout
04/04/2017
Description
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 31 mars Nouvelle date : 31 décembre à compter du 08/03/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).