Entreprise : ORION - SIREN 482 238 169
Identité
Dénomination
ORION
SIREN (siège)
482 238 169
Date d'immatriculation au RNE
13/05/2005
Début d’activité
01/05/2005
Date de fin de la personne morale
12/05/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'activité de holding, l'animation administrative, financière et comptable de ses filiales, activité de centrale d'achats
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
527600 EUR
Adresse du siège
29 CHE DE GENAS 69800 SAINT-PRIEST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUANNIN PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Meyzieu
Nom, Prénom(s)
PROST-BOUCLE MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CABINET BMG AUDIT EXPERTISE CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
48223816900023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'activité de holding, l'animation administrative, financière et comptable de ses filiales, activité de centrale d'achats
Autres Activités
L'activité de holding, l'animation administrative, financière et comptable de ses filiales, activité de centrale d'achats
Adresse
29 CHE DE GENAS
69800 , SAINT-PRIEST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
48223816900015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
30 RUE PAUL ET MARC BARBEZAT
69150 , DECINES-CHARPIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/038307
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/04/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/038403
Date d'ajout
26/04/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/04/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/059491
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/11/2018 prononçant la modification du plan de cession.
Numéro d'observation
F17/042943
Date d'ajout
28/09/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/09/2017 d'arrêt du plan de cession et de conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 01/10/2017. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours lafayette cs 33434 69441 lyon cedex 03
Numéro d'observation
F17/038670
Date d'ajout
31/08/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/08/2017 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 Cours Lafayette CS 33434 69441 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 Rue Pierre Corneille 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 31/07/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).