Entreprise : LA MANADE DU JUGE - SIREN 482 236 734
Identité
Dénomination
LA MANADE DU JUGE
SIREN (siège)
482 236 734
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2005
Début d’activité
01/04/2005
Date de fin de la personne morale
16/05/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
77 AV DU DOCTEUR GEORGE PERRIER 13160 CHATEAURENARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTI TONY , RAYMOND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Châteaurenard
Dénomination
COSEC INVESTISSEMENT
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Châteaurenard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48223673400026
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
77 AV DU DOCTEUR GEORGE PERRIER
13160 , CHATEAURENARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48223673400018
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage d'autres bovins et de buffles
Adresse
LA BIENHEUREUSE
13104 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BIENHEUREUSE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5365
Date d'ajout
14/09/2020
Description
Clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et autorisation pour les créanciers de reprendre des actions individuelles à l'encontre du débiteur. Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 14/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5366
Date d'ajout
14/09/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
938
Date d'ajout
15/02/2017
Description
Par jugement en date du 09 Février 2017, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; a désigné Mme ALBERT en qualité de juge commissaire ; a désigné Me Pierre JULIEN en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
2664
Date d'ajout
19/05/2016
Description
Par jugement en date du 12 Mai 2016, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a prolongé la période d'observation bénéficiant à la société jusqu'au 10 Décembre 2016.
Numéro d'observation
6405
Date d'ajout
30/12/2015
Description
Par jugement en date du 10/12/2015, le Tribunal de Grande Instance de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/10/2015, a désigné Mme SIMITIAN en qualité de Juge Commissaire, a nommé Maître JULIEN en qualité de Mandataire Judiciaire, a désigné Maître HOLZ, Commissaire priseur à Arles aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, a ouvert la période d'observation prévue par la loi jusqu'au 15 avril 2015.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1079
Date d'ajout
05/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2007 : Nouveau : MONTI Tony Raymond, CO-GÉRANT Nouveau : LAPEYRE Guy Ange Marius, ASSOCIÉ Nouveau : SARL COSEC INVESTISSEMENT, ASSOCIÉ Changement de qualité : LAPEYRE Jean-Jacques Marc Gérard, GÉRANT ASSOCIÉ devient CO-GÉRANT ASSOCIÉ PV DEPOT LE 05/05/2008 N° 506 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LA LIBERTE-LE COMMERCIAL PROVENCE DU 12/04/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).