Entreprise : L'OASIS - SIREN 482 222 486
Identité
Dénomination
L'OASIS
SIREN (siège)
482 222 486
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
31/05/2104
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
92 RTE NATIONALE 43 62120 NORRENT-FONTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFORGE JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
BETHUNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
48222248600011
Nom commercial
LA PORTE DE L'AUDOMAROIS
Enseigne
LE RELAIS DE L'AVEYRON
Code APE
553A
Origine du fonds
Création
Activité principale
RESTAURATION - BAR - LOCATION DE SALLES - EXTRAS EVENEMENTIELS
Adresse
92 RTE 92 ROUTE NATIONALE 43
62120 , NORRENT FONTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1135
Date d'ajout
22/02/2008
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 14/12/2007, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'OASIS PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF.
Numéro d'observation
5959
Date d'ajout
18/12/2006
Description
En date du 15/12/2006, jugement prononçant la liquidation judiciaire. A désigné MME LASSERRE-BENHAMOU comme Juge Commissaire ou à défaut le Juge le plus récemment nommé à la Chambre Commerciale. A nommé MAITRE THEETTEN 55, BD. VICTOR HUGO 62400 BETHUNE comme Liquidateur. A fixé au 29/11/2006 la date de cessation des paiements, sans poursuite d'activité.
Numéro d'observation
5330
Date d'ajout
31/10/2006
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social Date d'effet : 04/09/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).