Entreprise : SCI DES OCRERIES - SIREN 482 220 357
Identité
Dénomination
SCI DES OCRERIES
SIREN (siège)
482 220 357
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2005
Début d’activité
01/04/2005
Date de fin de la personne morale
05/05/2055
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
1784 RTE DES MACAIRES 18100 MERY-SUR-CHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD VIRGINIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Mery-sur-Cher
Nom, Prénom(s)
MALBOS HERVE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Mery-sur-Cher
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48222035700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
acquisition administration gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
1784 RTE DES MACAIRES
18100 , MERY-SUR-CHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/02/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2005
Siret
48222035700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
17 RUE DES OCRERIES
18100 , SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1078
Date d'ajout
10/03/2009
Description
Modification relative aux associés à compter du 15/10/2006 : Partant : MALBOS Christel, Associé Changement de qualité : MALBOS Herve, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1079
Date d'ajout
10/03/2009
Description
Transfert du siège social à compter du 19/02/2008 : Ancienne adresse : 17 rue des Ocreries 18100 Saint-Georges Sur-la-prée Nouvelle adresse : 1784 route des Macaires 18100 Mery-sur-Cher Transfert de l'établissement principal à compter du 19/02/2008 : Ancienne adresse : 17 rue des Ocreries 18100 Saint-Georges Sur-la-prée Nouvelle adresse : 1784 route des Macaires 18100 Mery-sur-Cher Modification de la composition nouveau : GIRARD Virginie, associée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).