Entreprise : SCI PALNA - SIREN 482 215 886
Identité
Dénomination
SCI PALNA
SIREN (siège)
482 215 886
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2014
Début d’activité
14/04/2005
Date de fin de la personne morale
21/01/2104
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, location de biens immobiliers et tous immeubles bâtis acquis ou à acquérir
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
19 B RUE KLEBER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGRANAT PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Saint-Ouen
Dénomination
AGRANAT PASCAL SELARL
Qualité
Autre
Commune de résidence
Évry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/2005
Siret
48221588600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, location de biens immobiliers et tous immeubles bâtis acquis ou à acquérir
Autres Activités
Acquisition, gestion, location de biens immobiliers et tous immeubles bâtis acquis ou à acquérir
Adresse
19 B RUE KLEBER
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/2005
Siret
48221588600011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
27 PAS CHARLES ALBERT
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
49980
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 19 BIS RUE Kléber 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 19 BIS RUE Kléber 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 19 BIS RUE Kléber 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 19 BIS RUE Kléber 93400 ST OUEN SUR SEINE. Domicile représentant - Ancienne adresse: 19 Bis RUE Kleber 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 19 Bis RUE Kleber 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18030
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 2 4 AV DE MOUSSEAU CLINIQUE DU MOUSSEAU 91000 EVRY, Nouvelle adresse: 2 4 AV DE MOUSSEAU CLINIQUE DU MOUSSEAU EVRY 91000 EVRY COURCOURONNES.
Numéro d'observation
86697
Date d'ajout
22/01/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet le 20/09/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).