Entreprise : BO.PA.VI - SIREN 482 209 327
Identité
Dénomination
BO.PA.VI
SIREN (siège)
482 209 327
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2005
Début d’activité
01/05/2005
Date de fin de la personne morale
04/07/2104
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Achat vente de produits de boulangerie pâtisserie viennoiserie.
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
2 RUE CHARLES BAUDELAIRE 97430 LE TAMPON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROIS MARES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VI TONG GYL , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
VI TONG GYL
Nom d'usage
VI TONG
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
RAVINE DES CABRIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
48220932700014
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Achat vente de produits de boulangerie pâtisserie viennoiserie.
Autres Activités
BOULANGERIE-PATISSERIE VIENNOISERIE
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
2 RUE CHARLES BAUDELAIRE
97430 , LE TAMPON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TROIS MARES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
117
Date d'ajout
06/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/11/2011 : Partant : HOARAU Harold, Denis, Gérant(e) Nouveau : VI TONG Gyl, Daniel, Gérant(e)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).