Entreprise : DAVID LORIS - SIREN 482 198 694
Identité
Dénomination
DAVID LORIS
SIREN (siège)
482 198 694
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2005
Début d’activité
28/04/2021
Date de fin de la personne morale
28/03/2055
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
268 CHE D'UZES A LA BRUGUIERE 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAYMOND LORIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2000
Commune de résidence
Pertuis
Nom, Prénom(s)
RAYMOND STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Poterie
Nom, Prénom(s)
RAYMOND DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Saint-Quentin-la-Poterie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/04/2021
Siret
48219869400028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
268 CHE D'UZES A LA BRUGUIERE
30700 , SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/03/2005
Siret
48219869400010
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
345 CHE DU FOUR DE LA PESTE
84120 , PERTUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16635
Date d'ajout
20/06/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siège social précédemment situé 345 Chemin Du Four De la Peste 84120 PERTUIS au 268 Chemin d'Uzès à la Bruguière 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE à compter du 28/04/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 17/06/2022 sous le numéro A2022/006952)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/020606
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Transfert du principal établissement au 268 Chemin d'Uzès à la Bruguière 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE à compter du 28/04/2021
Numéro d'observation
F22/020606
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur RAYMOND David Nouvelle Adresse : 268 Chemin d'Uzès à la Bruguière 30700 SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Numéro d'observation
5808
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).