Entreprise : S M B F - SIREN 482 185 915
Identité
Dénomination
S M B F
SIREN (siège)
482 185 915
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2005
Date de fin de la personne morale
08/05/2104
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE PARIS 94470 BOISSY-SAINT-LEGER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA CHRISTINA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/02/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/04/2005
Siret
48218591500014
Nom commercial
SMBF
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise de maçonnerie générale tous corps d'état
Adresse
1 RUE 1 Rue de Paris
94470 , Boissy Saint-Léger - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14158
Date d'ajout
31/01/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 30/01/2013 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Du Vachat Xavier , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2658
Date d'ajout
27/01/2009
Description
Résiliation du contrat de domiciliation,
Numéro d'observation
2992
Date d'ajout
27/01/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 27/01/2009 nommant M. Du Vachat Xavier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
19743
Date d'ajout
24/10/2008
Description
Pli Non Distribuable
Numéro d'observation
3740
Date d'ajout
21/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 20/02/2008 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2008J00148 , date de cessation des paiements le 03/04/2007 , désigne juge commissaire M. Paul Daniel , juge commissaire suppléant M. Danjon Yvon , liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
63347
Date d'ajout
12/11/2007
Description
Mention pour ordre : Dépôt de plainte auprès du commissariat de Saint Maur des Fossés en date du 22/10/2007 pour usurpation d'identité de Madame DA SILVA Christina née le 08/06/1973 à Maisons Alfort 94700 de nationalité française demeurant : 162 bd de Créteil 94100 ST MAUR DES FOSSES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).